Una vez realizado el acto de elección de destino definitivo previsto en la Orden de 22 de enero de 2014 (DOG número 17, de 27 de enero), al que fueron convocados los/las funcionarios/as que superaron el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros/as técnicos/as agrícolas, esta consellería
DISPONE:
Primero. Adjudicar con carácter definitivo los puestos que figuran en el anexo de esta orden a los/las funcionarios/as que superaron el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros/as técnicos/as agrícolas, convocado por la Orden de 28 de diciembre de 2007 (DOG número 7, de 10 de enero de 2008), de acuerdo con la elección realizada en el acto público que tuvo lugar el día 29 de enero de 2014.
Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 93/1991, de 20 de marzo, modificado por el Decreto 166/2013, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna, el plazo de la toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese y será de tres (3) días hábiles si no implica cambio de residencia, o de siete (7) días hábiles si comporta cambio de residencia.
El cese deberá efectuarse al día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.
Si la adjudicación comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de veinte dias hábiles y deberá computarse desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.
Tercero. Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la conselleira de Hacienda en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde esa misma fecha ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 29 de enero de 2014
Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Hacienda
Anexo
Acceso libre
DNI |
Apellidos y nombre |
Puesto elegido |
Código del puesto |
Niv. |
Subgrupo |
Cuerpo/ escala |
Denominación |
Cons. |
Centro directivo |
Centro destino |
Ayuntamiento |
Titulación requerida |
Formación específica |
33311191S |
Cociña Iglesias, José Ignacio |
37 |
MRC991040127001049 |
22 |
A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Infraestructuras Agrarias (Lugo) |
Lugo |
Ing. Técn.Agrícola |
|
32647915J |
Rodríguez Vázquez, Manuel |
46 |
MRC992003615690001 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección (As Pontes) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de As Pontes |
As Pontes de García Rodríguez |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33311275F |
López López, Fernando |
(*) |
MRO191000027001001 |
28 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura Servicio Territorial |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
||
33313565C |
Vila Corbeira, María Dolores |
31 |
MRC991030127001050 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Explotaciones Agrarias (Lugo) |
Lugo |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33314130X |
Fontal Álvarez, Santiago |
85 |
MRO191000027001065 |
22 |
A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
Ing. Técn.Agrícola |
Experiencia en gestión de la PAC (mérito) |
09772817W |
Nicolás Velado, María del Camino |
73 |
MRO110000015770041 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Auditor/a |
MR |
Fogga/Dirección del Fogga |
Dirección del Fogga |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
Experiencia o formación en auditoría interna de fondos europeos agrarios (2 años) (mérito) |
44813549G |
Ferrer Lojo, Francisco Javier |
17 |
MR3020000115770110 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección |
MR |
Dirección General de Desarrollo Rural |
S. G. de Infraestructuras Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
44451202E |
Rodríguez Soto, Encarnación |
63 |
MRC992011032090001 |
26 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura Área de Servicios Agrarios |
MR |
Servicios periféricos |
Área de O Barco de Valdeorras-A Pobra de Trives |
O Barco de Valdeorras |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
34997470A |
Escuredo Rodríguez, Gerarda |
38 |
MRC991040132001065 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe Sección de Concentración y Obras I |
MR |
Servizos periféricos |
Servicio de Infraestructuras Agrarias (Ourense) |
Ourense |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
44449927N |
Gómez Cid, Diego |
72 |
MRC992015436590009 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (Vilagarcía) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Vilagarcía de Arousa |
Vilagarcía de Arousa |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
32653352E |
Muíños Beltrán, Néstor |
26 |
MR3030000215770075 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección |
MR |
Dirección General de Producción Agropecuaria |
S. G. de Apoyo a las Explotaciones Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33329341H |
Moreno Rodríguez, Rosa María |
30 |
MRC991030127001015 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Explotaciones Agrarias (Lugo) |
Lugo |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
35461033R |
Somme López, Ana Begoña |
36 |
MRC991030136001047 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Explotaciones Agrarias (Pontevedra) |
Pontevedra |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
44464051Z |
Fernández González, Carlos |
39 |
MRC991040132001067 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe Sección de Concentración y Obras II |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Infraestructuras Agrarias (Ourense) |
Ourense |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
79310650A |
Gómez Casas, Pablo |
23 |
MR3030000215770041 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección |
MR |
Dirección General de Producción Agropecuaria |
S. G. de Apoyo a las Explotaciones Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
34997433N |
Carrasco Batán, María José |
40 |
MRC991040132001077 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe Sección de Concentración y Obras IV |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Infraestructuras Agrarias (Ourense) |
Ourense |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
36177704S |
Rodríguez Álvarez, Laura |
90 |
MRO191000036001043 |
22 |
A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Pontevedra |
Pontevedra |
Ing. Técn. Agrícola |
Experiencia en gestión de la PAC (mérito) |
33334943P |
Ramos Gandoy, Ricardo José |
51 |
MRC992005527560004 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (Sarria) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Sarria |
Sarria |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
32679350F |
Lúgaro Seco, Pablo |
48 |
MRC992004215560001 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección (Noia) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Noia |
Noia |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
72716585S |
Blanco Neira, Francisco |
1 |
MAC090000015770062 |
25 |
A2 |
Especial |
Jefatura sección técnica |
MA |
Jurado de Expropiación de Galicia |
Jurado de Expropiación de Galicia |
Santiago de Compostela |
Ing. Técn.Agrícola |
|
34946461P |
Vega Dosantos, Antonio |
68 |
MRC992012532340004 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (A Gudiña) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de A Gudiña |
A Gudiña |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
76779085W |
Rodríguez Blanco, Abel |
19 |
MR3020000115770125 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Dirección General de Desarrollo Rural |
S. G. de Infraestructuras Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
44457553W |
Sotelo Cao, Beatriz |
61 |
MRC992010532001005 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C (Ourense) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Ourense |
Ourense |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
32650497L |
Romero Rego, José Luis |
82 |
MRO191000027001040 |
20 |
A2 |
Especial |
Técnico/a n.20 |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
Ing. Técn.Agrícola |
Experiencia en gestión de la PAC (mérito), experiencia en intervención y regulación de mercados (mérito) |
32843576J |
Recarey Patiño, Francisco Javier |
45 |
MRC992002115190003 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C (Carballo) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Carballo |
Carballo |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
76969009S |
García Gómez, José María |
49 |
MRC992004615550001 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección (Negreira) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Negreira |
Negreira |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
76824802H |
Loureiro Rey, José Manuel |
24 |
MR3030000215770049 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C |
MR |
Dirección General de Producción Agropecuaria |
S. G. de Apoyo a las Explotaciones Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
Experiencia en medios agrarios, experiencia en defensa vegetal, experiencia en control y certificación de simientes y plantas de vivero |
52431921V |
Rodríguez Añón, Ricardo |
44 |
MRC992001315580004 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (Ordes) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Ordes |
Ordes |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
34635405G |
Coto Fernández, Nuria |
84 |
MRO191000027001051 |
20 |
A2 |
Especial |
Agente intervención |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
Ing. Técn.Agrícola |
Experiencia en la legislación de la PAC (mérito), experiencia en intervención y regulación de mercados (mérito) |
33271040E |
Pérez Trillo, Elías |
50 |
MRC992004615550003 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (Negreira) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Negreira |
Negreira |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33347178F |
López López, María José |
83 |
MRO191000027001043 |
18 |
A2 |
Especial |
Técnico/a n.18 |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
Ing. Técn.Agrícola |
Experiencia en gestión de la PAC (mérito), experiencia en intervención y regulación de mercados (mérito) |
76727876Z |
Fernández Ojea, David |
59 |
MRC992010332240001 |
25 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección (Celanova) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Celanova |
Celanova |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33350575T |
García Cabana, Rubén |
81 |
MRO191000027001013 |
16 |
A2 |
Especial |
Puesto base subgrupo A2 |
MR |
Fogga/Servicios territoriales |
Servicio Territorial de Lugo |
Lugo |
Ing. Técn.Ágrícola |
|
76932099C |
Docío Rodríguez, Fátima |
56 |
MRC992009427280003 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefe sección C (Meira) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Meira |
Meira |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33339387J |
Viador Lameiro, Cristina |
57 |
MRC992009427280006 |
16 |
A2 |
Especial |
Puesto base grupo B (Meira) |
MR |
Servicios periféricos |
Oficina de Meira |
Meira |
Ing. Técn.Agrícola |
|
34264135T |
Sotelo García, María Ángeles |
35 |
MRC991030136001016 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Servicios periféricos |
Servicio de Explotaciones Agrarias (Pontevedra) |
Pontevedra |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
76575311P |
Combarro Pereira, Angustias Pilar |
75 |
MRO130000015770054 |
22 |
A1, A2 |
Especial |
Jefatura sección C |
MR |
Fogga/Subdirección General de Gestión de la PAC |
Subdirección General de Gestión de la PAC |
Santiago de Compostela |
Ingeniería Agrónoma, Ing. Técn. Agrícola |
|
33302520S |
Novo Vázquez, Víctor |
27 |
MR3030000215770076 |
22 |
A2 |
Especial |
Jefe sección C |
MR |
Dirección General de Producción Agropecuaria |
S. G. de Apoyo a las Explotaciones Agrarias |
Santiago de Compostela |
Ing. Técn.Agrícola |
(*) Orden de 20 de febrero de 2013 (DOG número 49, de 9 de marzo) por la que se resuelve la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación.